2ND NORTHWOOD SCOUT GROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Support membership by providing funds for programmes to aid youngsters physical ,intellectual,spiritual and social development,thus helping them to become responsible citizens.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Hillingdon
Llywodraethu
- 10 Awst 1966: Cofrestrwyd
- 2ND NORTHWOOD BOY SCOUT GROUP (Enw blaenorol)
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAREN RETTER | Cadeirydd | 22 June 2012 |
|
|
||||
Marcin Zufla | Ymddiriedolwr | 12 October 2023 |
|
|
||||
PAUL BUSHELL | Ymddiriedolwr | 04 October 2023 |
|
|
||||
Michele Thompson | Ymddiriedolwr | 04 October 2023 |
|
|
||||
Steven Castle | Ymddiriedolwr | 04 October 2023 |
|
|
||||
Philip Lee | Ymddiriedolwr | 04 October 2023 |
|
|
||||
William Kerslake | Ymddiriedolwr | 04 October 2023 |
|
|
||||
Amanda Roberts | Ymddiriedolwr | 30 May 2019 |
|
|
||||
Jo Crockford | Ymddiriedolwr | 01 January 2014 |
|
|
||||
Michael Evans | Ymddiriedolwr | 30 May 1981 |
|
|
||||
MARJORIE ELIZABETH PIMM | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.38k | £3.47k | £29.54k | £10.09k | £6.44k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.74k | £2.74k | £9.40k | £2.96k | £4.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £22.25k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 23 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 27 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 11 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 11 Rhagfyr 2023 | 314 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 18 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 30 Mawrth 2021 | 58 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
ASSIGNMENT DATED 5TH APRIL, 1966 ON THE TRUSTS OF THE BOY SCOUNTS ASSOCIATION TRUST DATED 1955
Gwrthrychau elusennol
2ND NORTHWOOD BOY SCOUT GROUP
Maes buddion
NORTHWOOD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
136 ALBURY DRIVE
PINNER
HA5 3RG
- Ffôn:
- 07960460539
- E-bost:
- marcin.zufla@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window