Ymddiriedolwyr 22ND WIMBLEDON SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 303795

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timothy James Kerridge | Cadeirydd | 19 May 2024 |
|
|
||||
Jasminder Kirkham | Ymddiriedolwr | 08 October 2024 |
|
|
||||
John Charles Crighton | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Suzanne Davis | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Mark Cheetham | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Alison Elizabeth Edwards | Ymddiriedolwr | 30 June 2021 |
|
|
||||
Anne Elaine Gleeson | Ymddiriedolwr | 24 June 2020 |
|
|
||||
Alan Maloney | Ymddiriedolwr | 06 June 2000 |
|
|
||||
MR ANDY PEARSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANN FELLOWES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GRAHAM FAIRCLOUGH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.