T A DELCOMYN BEQUEST IN CONNECTION WITH 1ST EAST PUTNEY SCOUT GROUP

Rhif yr elusen: 303872
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Scouts are do-ers and give-it-a-go-ers. Yes, we go camping, hiking, swimming, abseiling and canoeing. But we also get to hang out with our friends, having fun, playing games, working in a team and taking on new challenges. Every week we give almost half a million 6-25 year olds the skills they need for school, college, university, the tricky challenge and the big dreams: the skills for life.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £18,168
Cyfanswm gwariant: £21,890

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Chwaraeon/adloniant
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
  • Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
  • Hamdden
  • Dibenion Elusennol Erall
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Wandsworth

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 08 Tachwedd 1962: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • T A DELCOMYN BEQUEST IN CONNECTION WITH 1ST EAST PUTNEY BOY SCOUT GROUP (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Simon Cowdry Cadeirydd 01 July 2022
Dim ar gofnod
Ben Jeffreys Ymddiriedolwr 25 March 2025
Dim ar gofnod
Darren Sean Hines Ymddiriedolwr 18 November 2024
Dim ar gofnod
Jamie Renouf Ymddiriedolwr 18 November 2024
Dim ar gofnod
Mac Khosrow-Panah Ymddiriedolwr 20 February 2024
Dim ar gofnod
ANDREAS STRAUB Ymddiriedolwr 01 July 2022
Dim ar gofnod
Kathleen Straub Ymddiriedolwr 20 June 2014
Dim ar gofnod
CLAIRE HOLLOWAY Ymddiriedolwr 01 January 2000
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £24.75k £12.87k £26.25k £15.85k £18.17k
Cyfanswm gwariant £13.06k £11.68k £17.37k £16.77k £21.89k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 05 Rhagfyr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 09 Rhagfyr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 03 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 03 Gorffennaf 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 11 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 05 Chwefror 2021 5 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
1st East Putney Scout Group
42 Oxford Road
LONDON
SW15 2LQ
Ffôn:
07957836880