GREATER LONDON, SOUTH WEST COUNTY SCOUT COUNCIL

Rhif yr elusen: 303884
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Provision of scouting as defined by the Scout Association in the areas known as Greater London South West defined by same association

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £289,386
Cyfanswm gwariant: £234,349

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Chwaraeon/adloniant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Surrey
  • Llundain Fwyaf

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 16 Rhagfyr 1965: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

14 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Julie Claire Findlay Cadeirydd 29 June 2022
1ST HOOK SCOUT GROUP
Derbyniwyd: Ar amser
Matthew Hewitt Ymddiriedolwr 12 June 2024
Dim ar gofnod
Richard Charles Goad Ymddiriedolwr 14 June 2023
CROYDON DISTRICT SCOUT COUNCIL
Derbyniwyd: Ar amser
Paul Roger Green Ymddiriedolwr 14 June 2023
SERVICE BY EMERGENCY RIDER VOLUNTEERS (SURREY & SOUTH LONDON)
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 96 diwrnod
Neil Watson Findlay Ymddiriedolwr 07 June 2023
ROYAL KINGSTON DISTRICT SCOUT COUNCIL
Derbyniwyd: Ar amser
Asad Lone Ymddiriedolwr 29 June 2022
Dim ar gofnod
Alan Paul Brewer Ymddiriedolwr 05 May 2022
Dim ar gofnod
Owen Gerard Dempsey Purcell Ymddiriedolwr 14 July 2021
Dim ar gofnod
Alexander James Swain Ymddiriedolwr 14 July 2021
Dim ar gofnod
Claire Rachael Pearcy Ymddiriedolwr 14 July 2021
Dim ar gofnod
ANDREW JAMES ROBSON Ymddiriedolwr 06 June 2018
Dim ar gofnod
David Lawrence Rixson Ymddiriedolwr 08 June 2016
Dim ar gofnod
JACQUELINE PADDON Ymddiriedolwr 01 June 2014
ROYAL KINGSTON DISTRICT SCOUT COUNCIL
Derbyniwyd: Ar amser
ANDREW PHILIP BECKETT Ymddiriedolwr 02 August 2013
2ND HOOK (ST PAUL'S) SCOUT GROUP
Derbyniwyd: Ar amser
ROYAL KINGSTON DISTRICT SCOUT COUNCIL
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £215.61k £255.72k £33.82k £234.85k £289.39k
Cyfanswm gwariant £232.40k £49.16k £62.88k £274.94k £234.35k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 14 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 14 Mehefin 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 30 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 30 Mehefin 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 12 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 12 Awst 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 21 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 21 Medi 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 26 Awst 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 26 Awst 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
42 The Mount
Worcester Park
KT4 8UD
Ffôn:
02087934935
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael