Ymddiriedolwyr MIDDLESEX EAST GUIDES
Rhif yr elusen: 303888

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alison Nugent | Cadeirydd | 11 August 2023 |
|
|
||||
Victoria Jayne Stratton-Stubbs | Ymddiriedolwr | 09 October 2023 |
|
|
||||
Mary Josephine Boland | Ymddiriedolwr | 30 August 2023 |
|
|
||||
Margaret Kelly | Ymddiriedolwr | 26 October 2020 |
|
|
||||
Lynne Bishop | Ymddiriedolwr | 10 July 2019 |
|
|
||||
Christine Swallow | Ymddiriedolwr | 10 July 2019 |
|
|
||||
ROSA FOULSHAM | Ymddiriedolwr | 27 April 2017 |
|
|
||||
NICOLA DAVIS | Ymddiriedolwr | 09 April 2017 |
|
|||||
CHRIS ALLOWAY | Ymddiriedolwr | 15 March 2017 |
|
|
||||
DAPHNE SUSAN GUNN | Ymddiriedolwr | 01 September 2011 |
|
|||||
IRIS ANN PRINCE | Ymddiriedolwr | 20 August 2004 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.