CONNAUGHT HALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provide a meeting place for various groups or clubs within the environs of Attleborough and district.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £24,500 o 1 gontract(au) llywodraeth
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Norfolk
Llywodraethu
- 08 Tachwedd 1962: Cofrestrwyd
- ATTLEBOROUGH PUBLIC HALL (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETER JOHN THATCHER | Cadeirydd |
|
|
|||||
Alysha Ayers | Ymddiriedolwr | 02 September 2024 |
|
|
||||
Hilary Wilson | Ymddiriedolwr | 02 September 2024 |
|
|
||||
Richard Ian Thorpe | Ymddiriedolwr | 02 September 2024 |
|
|
||||
Max Fisher | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
Jay Coppin | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
Victoria Louise Emma Barrett | Ymddiriedolwr | 16 September 2020 |
|
|
||||
Sharon Marie Coppin | Ymddiriedolwr | 16 September 2020 |
|
|
||||
Debbie Jane Thorpe | Ymddiriedolwr | 16 September 2020 |
|
|
||||
Jim Parker | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
DEBORAH HAZEL THATCHER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £43.55k | £32.91k | £63.95k | £74.07k | £50.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £42.77k | £33.32k | £31.42k | £28.98k | £45.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £45.00k | £56.40k | £24.50k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 09 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 09 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 05 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 05 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 11 Tachwedd 2020 | 11 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 11 Tachwedd 2020 | 11 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 19TH MAY 1950 as amended on 22 May 2024
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PURPOSES OF PHYSICAL AND MENTAL TRAINING AND RECREATION AND SOCIAL MORAL AND INTELLECTUAL DEVELOPMENT THROUGH THE MEDIUM OF A VILLAGE HALL, READING AND RECREATION ROOMS, LIBRARY, LECTURES, CLASSES, RECREATIONS AND ENTERTAINMENTS FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE PARISH OF ATTLEBOROUGH WITHOUT DISTINCTION OF SEX OR OF POLITICAL RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS.
Maes buddion
PARISH OF ATTLEBOROUGH
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
55 Blackthorn Road
Attleborough
NR17 1YJ
- Ffôn:
- 01953457279
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window