Ymddiriedolwyr BROOKE VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 303915

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Harrison | Cadeirydd | 24 January 2015 |
|
|
||||
Elizabeth Albinia Hoare | Ymddiriedolwr | 13 June 2024 |
|
|
||||
Robert John Kerry | Ymddiriedolwr | 13 June 2024 |
|
|
||||
Lee Pitelen | Ymddiriedolwr | 05 October 2023 |
|
|
||||
Sandra Jinks | Ymddiriedolwr | 05 October 2023 |
|
|
||||
John Friswell | Ymddiriedolwr | 24 May 2023 |
|
|
||||
Giles Hankinson | Ymddiriedolwr | 08 June 2022 |
|
|
||||
Judith Dixon | Ymddiriedolwr | 18 October 2017 |
|
|
||||
Linda Riley | Ymddiriedolwr | 14 October 2014 |
|
|
||||
MARTIN TOBIN | Ymddiriedolwr | 15 January 2014 |
|
|
||||
Steve Mears | Ymddiriedolwr | 15 May 2013 |
|
|
||||
SUSAN TIMEWELL | Ymddiriedolwr | 09 January 2013 |
|
|
||||
ISHBEL LOCHHEAD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MAGGIE SADLER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MAGGIE WORMALL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.