Hanes ariannol VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 303917
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £13.29k £5.75k £9.60k £9.48k £9.43k
Cyfanswm gwariant £8.19k £8.38k £11.96k £14.82k £14.71k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £306 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k N/A N/A N/A N/A