Hanes ariannol CARBROOKE VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 303923
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £11.27k £25.18k £18.36k £22.74k £19.11k
Cyfanswm gwariant £13.96k £7.81k £10.46k £24.05k £28.17k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £22.20k £10.67k £400 £355