Hanes ariannol CAWSTON VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 303926
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £9.78k £1.96k £9.30k £9.05k £26.18k
Cyfanswm gwariant £16.30k £8.35k £20.61k £7.50k £14.68k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £400
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £1.30k