CRANWORTH RECREATION GROUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Maintenance of community playing field
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Norfolk
Llywodraethu
- 03 Gorffennaf 1967: Cofrestrwyd
- CRANWORTH PLAYING FIELD ASSOCIATION (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marijke Molenaar | Ymddiriedolwr | 12 October 2019 |
|
|
||||
Chris Eglington | Ymddiriedolwr | 12 October 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.31k | £10.00k | £0 | £110 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £486 | £396 | £466 | £1.90k | £635 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 20 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 07 Ebrill 2024 | 38 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 20 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 06 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 26 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
LEASE AND TRUST DEED DATED 25 MAY 1967
Gwrthrychau elusennol
A RECREATION GROUND FOR THE USE OF THE INHABITANTS OF THE BENEFICIAL AREA.
Maes buddion
PARISH OF CRANWORTH AND DISTRICT IN THE COUNTY OF NORFOLK
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Wood Farm
Southburgh
THETFORD
Norfolk
IP25 7TD
- Ffôn:
- 01362820863
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window