Ymddiriedolwyr VILLAGE HALL (BRADENHAM)
Rhif yr elusen: 303939

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Henry Allhusen | Cadeirydd |
|
||||||||
Carolyn Susan Brown | Ymddiriedolwr | 15 April 2025 |
|
|
||||||
Frank Olaf Christian Cann | Ymddiriedolwr | 15 April 2025 |
|
|
||||||
Garry Kenneth Smith | Ymddiriedolwr | 23 January 2024 |
|
|
||||||
Catherine Dorothy Hillier | Ymddiriedolwr | 23 January 2024 |
|
|
||||||
Lisa Clare Johnstone | Ymddiriedolwr | 23 January 2024 |
|
|
||||||
Julie Marion Stacey | Ymddiriedolwr | 14 January 2020 |
|
|
||||||
Teresa Frost | Ymddiriedolwr | 14 January 2020 |
|
|||||||
Peter Martyn Clements | Ymddiriedolwr | 14 January 2020 |
|
|
||||||
Philip Hayward | Ymddiriedolwr | 14 January 2020 |
|
|
||||||
Corine Clements | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||||
Joseph Ostler | Ymddiriedolwr | 01 January 2010 |
|
|
||||||
Daljit Kaur Ruppert | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.