Ymddiriedolwyr FLEGGBURGH VILLAGE HALL AND PLAYING FIELD
Rhif yr elusen: 303951

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacqueline Payne | Cadeirydd | 11 April 2024 |
|
|
||||
LOUISE AVERRE | Ymddiriedolwr | 18 November 2024 |
|
|
||||
Nicola Coombe | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||
MARSHA BIRKETT | Ymddiriedolwr | 30 March 2022 |
|
|
||||
Dr Nicholas Dawes | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
June Pratt | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
raymond Jennis | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
Janette Ely | Ymddiriedolwr | 19 February 2020 |
|
|
||||
JULIE DAWN OSBORNE | Ymddiriedolwr | 19 June 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.