GREAT ELLINGHAM RECREATION GROUND AND CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provide a building with kitchen, toilets, stage & seperate committee room, cricket pitches with 1 hard wicket, football pitches.Childrens Play Area
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

15 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Norfolk
Llywodraethu
- 27 Medi 1962: Cofrestrwyd
- GREAT ELLINGHAM RECREATION CENTRE (Enw gwaith)
- RECREATION GROUND (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fransesca Elliot | Cadeirydd | 08 February 2023 |
|
|
||||
ANTHEA JANE SCANE | Ymddiriedolwr | 02 April 2025 |
|
|
||||
Nicola Gunn | Ymddiriedolwr | 02 April 2025 |
|
|
||||
Michael John Alabaster | Ymddiriedolwr | 05 February 2025 |
|
|
||||
LYNN GRIFFITHS | Ymddiriedolwr | 05 February 2025 |
|
|
||||
Susan Ann Banks | Ymddiriedolwr | 02 October 2024 |
|
|
||||
Alastair George Donald | Ymddiriedolwr | 02 February 2024 |
|
|||||
Mark Donald Bryan Humphrys | Ymddiriedolwr | 02 February 2024 |
|
|
||||
Susan Alabaster | Ymddiriedolwr | 08 February 2023 |
|
|
||||
Timothy Roebuck | Ymddiriedolwr | 08 February 2023 |
|
|
||||
Ben Crick | Ymddiriedolwr | 08 February 2023 |
|
|
||||
John Brierley | Ymddiriedolwr | 08 February 2023 |
|
|
||||
Graham John Beales | Ymddiriedolwr | 01 February 2017 |
|
|
||||
JEAN ESTELLA LEECH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SUSAN GENT | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.86k | £12.04k | £15.88k | £30.94k | £44.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.60k | £15.61k | £13.42k | £31.96k | £34.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £5.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 13 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 13 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Tachwedd 2024 | 25 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF THE CHARITY COMMISSIONERS DATED 1 MARCH 2001.
Gwrthrychau elusennol
(A) IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE, TO IMPROVE THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE INHABITANTS OF THE AREA OF BENEFIT WITHOUT DISTINCTION OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS BY THE PROVISION AND MAINTENANCE OF A RECREATION GROUND, AND (B) THE PROVISION AND MAINTENANCE OF A VILLAGE HALL FOR USE BY THE INHABITANTS OF THE AREA OF BENEFIT WITHOUT DISTINCTION OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, INCLUDING USE FOR: (I) MEETINGS, LECTURES AND CLASSES, AND (II) OTHER FORMS OF RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION, WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE INHABITANTS.
Maes buddion
PARISH OF GREAT ELLINGHAM, NORFOLK.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Brick Kiln Farm
Hingham Road
Great Ellingham
ATTLEBOROUGH
Norfolk
NR17 1JE
- Ffôn:
- 01953 454715
- E-bost:
- gtellingham.reccentre@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window