INGHAM VILLAGE HALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing facilities for use of local people whether as individuals or on a Club basis i.e. Bridge, Craft, Art, Fitness. Party venue. Charity's own functions for fundraising and social events for local people. Recreation Ground to encourage a healthy population!
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Norfolk
Llywodraethu
- 20 Mai 1963: Cofrestrwyd
- INGHAM VILLAGE HALL (Enw gwaith)
- VILLAGE HALL (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGELA SCHROEER | Cadeirydd | 19 March 2025 |
|
|
||||
Christine Hazel Butler | Ymddiriedolwr | 08 May 2025 |
|
|
||||
Sharon Maria Allen | Ymddiriedolwr | 19 March 2025 |
|
|
||||
Kathleen Deborah Ward | Ymddiriedolwr | 19 March 2025 |
|
|
||||
Murray Charles Ward | Ymddiriedolwr | 19 March 2025 |
|
|
||||
Janice Grace | Ymddiriedolwr | 14 March 2022 |
|
|
||||
DARREN ROGERS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANNE SHIRLEY POWLES | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.35k | £14.43k | £23.76k | £44.90k | £8.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.39k | £4.04k | £4.82k | £8.95k | £24.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £11.90k | £17.82k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 05 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 01 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 01 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 26 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 24 Mawrth 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF THE 30TH OCTOBER 1984
Gwrthrychau elusennol
PROVISION IN THE PARISH OF INGHAM OF FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE-TIME OCCUPATION INCLUDING THE PROVISION OF A VILLAGE HALL AND RECREATION GROUND
Maes buddion
PARISH OF INGHAM AND ITS IMMEDIATED VICINITY.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Landell
Brick Kiln Lane
Ingham
NORWICH
NR12 9SX
- Ffôn:
- 01692 218164
- E-bost:
- angela.schroeer@yahoo.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window