ymddiriedolwyr KENNINGHALL MEMORIAL HALL
Rhif yr elusen: 303990
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mr P Forster | Cadeirydd | 24 April 2018 |
|
|
||||||
Giles Edward Branford | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|
||||||
Alison Freda Holman | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|||||||
Gennie Mountney | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||||
Daniel James Myhill | Ymddiriedolwr | 06 March 2023 |
|
|
||||||
Gerald Sutton | Ymddiriedolwr | 18 October 2021 |
|
|
||||||
Kevin Mark Edwards | Ymddiriedolwr | 18 October 2021 |
|
|
||||||
Jeremy Hall | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||||
Mr I Copeman | Ymddiriedolwr | 24 April 2018 |
|
|
||||||
Mrs J Bush | Ymddiriedolwr | 24 April 2018 |
|
|
||||||
MR P KAY | Ymddiriedolwr | 24 April 2018 |
|
|
||||||
Christine Anne KAY | Ymddiriedolwr | 24 April 2018 |
|
|
||||||
Ms S Bailey | Ymddiriedolwr | 24 April 2018 |
|
|
||||||
Mrs MEA Wood | Ymddiriedolwr | 24 April 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.