INSTITUTE OF FUNDRAISING

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our vision is "Excellent fundraising for a better world". We work towards that by improving the environment for fundraisers through policy and support. We increase understanding by being a knowledge centre for fundraisers and the general public and through setting fundraising standards. We enable fundraisers to be the best they can be by providing resources, skills development and qualifications.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 28 Chwefror 2000: Cofrestrwyd
- THE INSTITUTE OF CHARITY FUNDRAISING MANAGERS (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruce Tait | Ymddiriedolwr | 19 September 2024 |
|
|
||||
Caroline Rand | Ymddiriedolwr | 19 September 2024 |
|
|
||||
Jordan Miller-Hughes | Ymddiriedolwr | 19 September 2024 |
|
|
||||
Monwara Ali | Ymddiriedolwr | 19 September 2024 |
|
|
||||
Damian Chapman | Ymddiriedolwr | 19 September 2024 |
|
|
||||
Harpreet Kaur Kondel | Ymddiriedolwr | 12 April 2023 |
|
|||||
Gary Kernahan | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Matthew Parkes | Ymddiriedolwr | 05 July 2021 |
|
|||||
Rebecca Mansell | Ymddiriedolwr | 05 July 2021 |
|
|||||
Sofia Zeenat Sheikh | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.02m | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.23m | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £116.21k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £78.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £171.68k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.77m | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £2.67k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.97m | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £265.94k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £62.60k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 09 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 14 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 02 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 11 Chwefror 2022 | 11 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 26 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 26 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 03/11/1999 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 09/07/2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 23/07/2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 07/07/2015
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS FOR WHICH THE INSTITUTE ARE ESTABLISHED ARE: (A) TO ADVANCE OR PROMOTE THE EFFICIENCY OF ORGANISATIONS ESTABLISHED FOR CHARITABLE PURPOSES THROUGHOUT THE UNITED KINGDOM (AS DEFINED IN SECTION 11 OF THE CHARITIES ACT 2011); (B) TO PROMOTE HIGHER STANDARDS OF ADMINISTRATION AND FUNDRAISING FOR CHARITABLE PURPOSES (AS SO DEFINED) THROUGHOUT THE UNITED KINGDOM; (C) TO EDUCATE THE PUBLIC IN RELATION TO THE MATTERS REFERRED TO IN ARTICLES 2.1 AND 2.2 THROUGHOUT THE UNITED KINGDOM.
Maes buddion
NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Canopi
82 Tanner Street
London
SE1 3GN
- Ffôn:
- 02078401000
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window