Hanes ariannol ST EDMUND'S COLLEGE IN THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

Rhif yr elusen: 1137454
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £7.48m £7.93m £9.34m £10.46m £13.11m
Cyfanswm gwariant £7.17m £7.82m £9.15m £9.84m £11.26m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £1.19m £1.29m £1.49m £1.48m £1.79m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £5.84m £6.24m £7.47m £8.35m £10.39m
Incwm - Gwaddolion £0 £1.29m £0 £0 £831.00k
Incwm - Buddsoddiad £291.00k £306.00k £344.00k £585.00k £848.00k
Incwm - Arall £165.00k £93.00k £46.00k £45.00k £76.00k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £39.00k £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £7.02m £7.72m £9.05m £9.73m £10.95m
Gwariant - Ar godi arian £156.00k £94.00k £99.00k £106.00k £125.00k
Gwariant - Llywodraethu £18.00k £21.00k £25.00k £27.00k £26.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £189.00k