ST EDMUND'S COLLEGE IN THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
St Edmund's College is an autonomous, self-governing community of scholars, and one of the 31 colleges within the University of Cambridge.St Edmund's College can be distinguished from the majority of colleges in that it is classed as a graduate college and admits postgraduate students, mature undergraduates and affiliated students.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Cyfanswm incwm:
£13,105,000
Roddion a chymynroddion | £1.79m | |
Weithgareddau elusennol | £10.39m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £848.00k | |
Arall | £76.00k |
Cyfanswm gwariant:
£11,259,000
Codi arian | £125.00k | |
Weithgareddau elusennol | £10.95m | |
Arall | £189.00k |
£437,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £314.00k | |
Gwariant elusennol | £10.95m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £1.85m |
Codi arian a Arall Gwariant | £314.00k | |
Gwariant elusennol | £10.95m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £2.28m |
Pobl

78 Gweithwyr
11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 2 |
£70k i £80k | 2 |
£80k i £90k | 1 |
£100k i £110k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Swydd Gaergrawnt
Llywodraethu
- 12 Awst 2010: Cofrestrwyd
- ST EDMUND'S COLLEGE (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Christopher Young | Cadeirydd | 01 October 2024 |
|
|
||||
Dr Rafia Al-Lamki | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Professor Edwin Chilvers | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Dr Kristen Ann MacAskill | Ymddiriedolwr | 17 October 2023 |
|
|
||||
Dr Matthew James Psycharis | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Kate Wilson | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|
||||
Dr Vittorio Montemaggi | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Graham Ernest Watson | Ymddiriedolwr | 30 November 2020 |
|
|
||||
Dr Gemma Burgess | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Edward Hone | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Dr Katharina Brett | Ymddiriedolwr | 01 June 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.48m | £7.93m | £9.34m | £10.46m | £13.11m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.17m | £7.82m | £9.15m | £9.84m | £11.26m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.19m | £1.29m | £1.49m | £1.48m | £1.79m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.84m | £6.24m | £7.47m | £8.35m | £10.39m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £1.29m | £0 | £0 | £831.00k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £291.00k | £306.00k | £344.00k | £585.00k | £848.00k | |
|
Incwm - Arall | £165.00k | £93.00k | £46.00k | £45.00k | £76.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £39.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.02m | £7.72m | £9.05m | £9.73m | £10.95m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £156.00k | £94.00k | £99.00k | £106.00k | £125.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £18.00k | £21.00k | £25.00k | £27.00k | £26.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £189.00k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £81.52m | £80.77m | £79.86m | £79.73m | £79.00m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £7.83m | £9.19m | £9.09m | £9.16m | £9.60m | |
|
Cyfanswm asedau | £3.69m | £3.69m | £5.23m | £5.92m | £8.77m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£770.00k | -£609.00k | -£445.00k | -£361.00k | -£98.00k | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £51.34m | £50.53m | £50.86m | £50.86m | £51.35m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 04 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 04 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 15 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 29 Mai 2024 | 29 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 02 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 02 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 10 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 10 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 02 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 02 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CHARTER AND STATUTES OF 6 JULY 1998.
Gwrthrychau elusennol
A)TO ADVANCE EDUCATION, RELIGION, LEARNING AND RESEARCH IN THE UNIVERSITY; B)TO PROVIDE FOR THAT PURPOSE A COLLEGE FOR MEN AND WOMEN WHO SHALL BE MEMBERS OF THE UNIVERSITY WHEREIN THEY MAY WORK FOR DEGREES OF THE UNIVERSITY OR MAY CARRY OUT POSTGRADUATE OR OTHER SPECIAL STUDIES AT CAMBRIDGE. C) TO PROMOTE AND FACILITATE CONTRIBUTIONS FROM THE CATHOLIC CHURCH AND FROM MEMBERS OF THE CATHOLIC CHURCH IN CARRYING OUT THE FOREGOING OBJECTS.
Maes buddion
CAMBRIDGESHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
MOUNT PLEASANT
CAMBRIDGE
CAMBRIDGESHIRE
UNITED KINGDOM
CB3 0BN
- Ffôn:
- 01223761095
- E-bost:
- accountant@st-edmunds.cam.ac.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window