Ymddiriedolwyr WAR MEMORIAL INSTITUTE
Rhif yr elusen: 304020

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Barrett | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Andy Barrett | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Tonia Culpin | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
Patricia Ann Ferris | Ymddiriedolwr | 07 July 2021 |
|
|||||
Keith James Vertigan | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
Theresa Gower | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
GLORIA I FEEKE | Ymddiriedolwr | 25 April 2016 |
|
|
||||
COLIN SMITH | Ymddiriedolwr | 25 April 2016 |
|
|
||||
Christine Allen | Ymddiriedolwr | 28 April 2014 |
|
|
||||
DEREK SHOESMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.