ymddiriedolwyr EAST RUNTON VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 304049
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toby Lipton | Cadeirydd | 06 October 2021 |
|
|
||||
David Cadman | Ymddiriedolwr | 04 December 2023 |
|
|
||||
Helen Crisp | Ymddiriedolwr | 10 July 2023 |
|
|
||||
Chris Bridgman | Ymddiriedolwr | 20 April 2022 |
|
|
||||
Margaret Bridgman | Ymddiriedolwr | 06 October 2021 |
|
|
||||
Christopher Hawkins | Ymddiriedolwr | 06 October 2021 |
|
|
||||
Dr Peter Ellington | Ymddiriedolwr | 06 October 2021 |
|
|||||
Terry Gibson | Ymddiriedolwr | 17 April 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.