ymddiriedolwyr SEDGEFORD VILLAGE HALL AND RECREATION GROUND
Rhif yr elusen: 304058
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Charles Wade | Ymddiriedolwr | 17 May 2022 |
|
|
||||
Paul Gregory Coleman | Ymddiriedolwr | 17 May 2022 |
|
|
||||
Sally Ward | Ymddiriedolwr | 17 May 2022 |
|
|
||||
Roger Quick | Ymddiriedolwr | 11 April 2019 |
|
|
||||
Glynis Wade | Ymddiriedolwr | 26 February 2019 |
|
|
||||
Maureen Warner | Ymddiriedolwr | 26 February 2019 |
|
|
||||
David Carter | Ymddiriedolwr | 18 April 2017 |
|
|
||||
John Wallace Ward | Ymddiriedolwr | 21 March 2017 |
|
|
||||
Lucy Warner | Ymddiriedolwr | 21 March 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.