Ymddiriedolwyr TAVERHAM VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 304086
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (47 diwrnod yn hwyr)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
William Warnes Cadeirydd 21 March 2014
Dim ar gofnod
Brenda Clarke Ymddiriedolwr 02 September 2017
Dim ar gofnod
Andrew Ward Ymddiriedolwr 20 July 2017
TAVERHAM EVANGELICAL CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Julie Peach Ymddiriedolwr 01 April 2017
Dim ar gofnod
GEORGINA CLAPSON Ymddiriedolwr 11 October 2012
TAVERHAM WOMENS INSTITUTE
Derbyniwyd: Ar amser
MARGARET CALVER Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
SUSAN MILLAR Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
DENNIS CALVER Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
JANET LATCHFORD Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod