Hanes ariannol TILNEY ALL SAINTS VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 304090
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £12.27k £24.12k £17.03k £12.68k £12.79k
Cyfanswm gwariant £13.33k £6.40k £5.90k £28.37k £14.17k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £2.00k £22.71k £10.67k £1.37k £2.00k