RECREATION GROUND

Rhif yr elusen: 304095
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

We run and maintain the sports field and pavilion.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 April 2024

Cyfanswm incwm: £4,985
Cyfanswm gwariant: £6,582

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Chwaraeon/adloniant
  • Hamdden
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Pobl Ag Anableddau
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Norfolk

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 11 Rhagfyr 1962: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

3 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
STEPHEN DYE Cadeirydd 01 May 2018
Dim ar gofnod
SUSAN HERRING Ymddiriedolwr 07 February 2019
Dim ar gofnod
Trevor Potter Ymddiriedolwr 07 February 2019
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/04/2020 01/04/2021 01/04/2022 01/04/2023 01/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £6.66k £1.33k £1.11k £5.59k £4.99k
Cyfanswm gwariant £3.88k £5.80k £3.96k £6.58k £6.58k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 01 Ebrill 2024 17 Chwefror 2025 16 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 01 Ebrill 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 01 Ebrill 2023 24 Mai 2024 113 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 01 Ebrill 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 01 Ebrill 2022 07 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 01 Ebrill 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 01 Ebrill 2021 27 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 01 Ebrill 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 01 Ebrill 2020 17 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 01 Ebrill 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Pavilion
Topcroft Street
Topcroft
Bungay
NR35 2BL
Ffôn:
07884176162
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael