Ymddiriedolwyr THE NORFOLK COUNTY SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 304155

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timothy Rowe | Cadeirydd | 09 September 2023 |
|
|
||||
Shirley Sinclair | Ymddiriedolwr | 01 February 2025 |
|
|
||||
Paul Robert Stewart | Ymddiriedolwr | 10 September 2024 |
|
|
||||
Glenn Chusonis | Ymddiriedolwr | 10 September 2024 |
|
|
||||
Michele Valerie O'Keefe | Ymddiriedolwr | 10 September 2024 |
|
|
||||
Phillip Russell Wright | Ymddiriedolwr | 10 September 2024 |
|
|
||||
MICHAEL HARROWVEN | Ymddiriedolwr | 09 September 2023 |
|
|
||||
Lily-Mai Gypsy Spinks | Ymddiriedolwr | 20 October 2022 |
|
|
||||
Sandra Elizabeth Gostling | Ymddiriedolwr | 30 September 2021 |
|
|
||||
Adrian John Lupson | Ymddiriedolwr | 30 September 2021 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.