ymddiriedolwyr MEMORIAL HALL - BRAUNSTON
Rhif yr elusen: 304163
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Pomfret | Cadeirydd | 26 April 2022 |
|
|
||||
Paula Patterson | Ymddiriedolwr | 23 January 2024 |
|
|
||||
Gillian Fiona Astley | Ymddiriedolwr | 24 October 2023 |
|
|
||||
Sarah Brown | Ymddiriedolwr | 24 October 2023 |
|
|
||||
Lorraine Arnett | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|
||||
Dr William Robert Adams | Ymddiriedolwr | 26 July 2022 |
|
|
||||
Tina Newman | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||
Margaret Rose Hick | Ymddiriedolwr | 26 July 2021 |
|
|
||||
Carrie-Ann Biggs | Ymddiriedolwr | 24 July 2018 |
|
|||||
Liz Fraser | Ymddiriedolwr | 25 June 2018 |
|
|
||||
Linda Harris | Ymddiriedolwr | 30 April 2018 |
|
|
||||
Kate Mawer | Ymddiriedolwr | 23 May 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.