Hanes ariannol DAVENTRY COMMUNITY ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 304180
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2012 31/08/2013 31/08/2014 31/08/2015 31/08/2016
Cyfanswm Incwm Gros £22.68k £67.60k £127.99k £82.89k £75.31k
Cyfanswm gwariant £19.33k £63.81k £131.55k £74.13k £75.29k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £10.00k £0