THRAPSTON AND DISTRICT YOUNG FARMERS' CLUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The club meets every Monday evening and activitie vary from talks to visits to taking part in County organised activities. We hold a few fund raising events each year including an annual Ball, ploughing marathon and fancy dress disco.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 16 July 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Bedford
- Canol Swydd Bedford
- Swydd Gaergrawnt
- Swydd Northampton
Llywodraethu
- 23 Awst 1972: Cofrestrwyd
- THRAPSTON AND DISTRICT YOUNG FARMERS CLUB (Enw gwaith)
- THRAPSTON YFC (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deniel Coburn | Ymddiriedolwr | 10 June 2024 |
|
|
||||
Luke Glentworth | Ymddiriedolwr | 10 June 2024 |
|
|
||||
Calvin Joe Hawkins | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|||||
DANIEL EVANS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 16/07/2020 | 16/07/2021 | 16/07/2022 | 16/07/2023 | 16/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.00k | £150 | £250 | £2.18k | £6.12k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.13k | £550 | £250 | £2.08k | £3.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 16 Gorffennaf 2024 | 16 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 16 Gorffennaf 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 16 Gorffennaf 2023 | 27 Mai 2024 | 11 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 16 Gorffennaf 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 16 Gorffennaf 2022 | 15 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 16 Gorffennaf 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 16 Gorffennaf 2021 | 06 Rhagfyr 2022 | 204 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 16 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 16 Gorffennaf 2020 | 22 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 16 Gorffennaf 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION AS ADOPTED ON 5TH JUNE 1972
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF YOUNG MEMBERS OF THE PUBLIC AT LARGE IN AGRICULTURE, HOMECRAFTS, COUNTRY LIFE AND RELATED SUBJECTS; AND IN THE INTERESTS OF THE SOCIAL WELFARE OF SUCH MEMBERS TO PROVIDE, AND PROMOTE THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATIONS, BEING FACILITIES WHICH WILL IMPROVE THEIR SPIRITUAL AND MENTAL CAPACITIES, SELF-RELIANCE AND INDIVIDUAL RESPONSIBILITY SO THAT THEY WILL GROW TO FULL MATURITY AS INDIVIDUALS AND MEMBERS OF THE COMMUNITY.
Maes buddion
THRAPSTON AND DISTRICT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Thrapston YFC
YFC Office
Moulton College
Lodge Farm
Moulton
NN3 7QL
- Ffôn:
- 07919261036
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window