Hanes ariannol HIGHMOOR CROSS MEMORIAL HALL

Rhif yr elusen: 304316
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £15.79k £8.60k £8.73k £12.60k £14.02k
Cyfanswm gwariant £20.08k £7.76k £11.59k £12.23k £13.80k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k N/A N/A N/A N/A