Hanes ariannol THE BALDONS VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 304329
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £8.10k £11.56k £7.84k £9.86k £8.57k
Cyfanswm gwariant £6.08k £6.80k £6.33k £18.06k £7.20k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.23k N/A N/A N/A