Hanes ariannol NORTHMOOR VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 304336
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2010 | 30/11/2011 | 30/11/2012 | 30/11/2013 | 30/11/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.42k | £5.53k | £8.05k | £7.38k | £8.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.00k | £6.37k | £6.92k | £8.26k | £7.49k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.