ymddiriedolwyr NORTH OXFORD ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 304343
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Charles Holman | Ymddiriedolwr | 20 October 2022 |
|
|
||||
Dr Michael Wallace Heaton | Ymddiriedolwr | 23 July 2018 |
|
|
||||
Sarah Levete | Ymddiriedolwr | 22 January 2018 |
|
|
||||
Angela Taylor | Ymddiriedolwr | 12 October 2017 |
|
|
||||
Pam Eyton | Ymddiriedolwr | 20 November 2016 |
|
|
||||
MARGARET SHANNON | Ymddiriedolwr | 22 October 2012 |
|
|
||||
SALLY VAN NOORDEN | Ymddiriedolwr | 22 October 2012 |
|
|
||||
JULIET FIELD | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.