Hanes ariannol STEEPLE ASTON VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 304377
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.52k | £11.39k | £10.02k | £21.48k | £18.97k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.84k | £9.62k | £9.71k | £7.65k | £9.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | £1.33k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £2.00k | N/A | £20.71k | £13.33k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.