Hanes ariannol TACKLEY VILLAGE MEMORIAL HALL

Rhif yr elusen: 304382
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £21.37k £37.30k £17.00k £19.70k £25.87k
Cyfanswm gwariant £15.72k £35.15k £11.00k £22.62k £23.16k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.16k N/A N/A N/A