Ymddiriedolwyr BECKINGTON MEMORIAL HALL

Rhif yr elusen: 304484
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Suzanne Patricia Chillman Ymddiriedolwr 30 October 2023
Dim ar gofnod
Laura Elizabeth Parry Ymddiriedolwr 24 October 2022
Dim ar gofnod
Sara Vian Coffield Ymddiriedolwr 09 December 2019
Dim ar gofnod
Michael Christopher Collins Ymddiriedolwr 21 October 2019
Dim ar gofnod
Stan Wilson Ymddiriedolwr 08 June 2015
Dim ar gofnod
David Anthony Norman Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod