BISHOPS HULL VILLAGE HALL AND PLAYING FIELD TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
the provision & maintenance of a Hall & Community Room & Playing Field for use by residents of Bishop's Hull
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

18 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 15 Rhagfyr 1966: Cofrestrwyd
- BISHOPS HULL PLAYING FIELD AND VILLAGE HALL (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL FREDERICK BULBECK | Cadeirydd |
|
|
|||||
Thomas Sargent | Ymddiriedolwr | 21 September 2021 |
|
|
||||
Peter Prior-Sankey | Ymddiriedolwr | 21 September 2021 |
|
|
||||
Rick Moon | Ymddiriedolwr | 14 September 2016 |
|
|
||||
Amanda Gallagher | Ymddiriedolwr | 14 September 2016 |
|
|
||||
JULIE HURST | Ymddiriedolwr | 14 September 2016 |
|
|
||||
John Hunt | Ymddiriedolwr | 14 September 2016 |
|
|
||||
Rev Phillip Hughes | Ymddiriedolwr | 14 September 2016 |
|
|
||||
RAY COURT | Ymddiriedolwr | 21 December 2011 |
|
|
||||
ADRIAN LOCK | Ymddiriedolwr | 21 December 2011 |
|
|
||||
MR DON CARTER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR KEN GUPPY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SIMON ATHERTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR PHIL SUMMERS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SHEENA GRINTER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KATRINA BAKER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID JORGENSEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
TREVOR JOHN DESAVE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £26.35k | £76.09k | £29.07k | £14.16k | £16.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.01k | £23.08k | £33.83k | £36.79k | £21.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.70k | £47.84k | N/A | £1.70k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 17 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 11 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 13 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 13 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 10 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 10 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 09 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 09 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
FULLY REGULATING SCHEME DATED 14.7.98.
Gwrthrychau elusennol
PROVISION OF A PLAYING FIELD AND VILLAGE HALL.
Maes buddion
BISHOPS HULL AND THE NEIGHBOURHOOD.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
60 MOUNTWAY ROAD
BISHOPS HULL
TAUNTON
TA1 5LS
- Ffôn:
- 01823338242
- E-bost:
- sathers@tiscali.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window