BURNHAM AREA YOUTH CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote for the benefit of children and young people upto the age of 25, including adults with learning and physical difficulties and the provision of facilities for them. To promote for the benefit of the residents of Burnham-on Sea and Highbridge and the surrounding area the provision of facilities for recreation and other leasure time occupation of individuals who have need of such.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 20 Rhagfyr 2005: Cofrestrwyd
- BAY CENTRE (Enw gwaith)
- BAY CLUB (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIKE LANG | Cadeirydd |
|
|
|||||
Jan Newton | Ymddiriedolwr | 13 September 2018 |
|
|
||||
John Michael Lilley | Ymddiriedolwr | 13 September 2018 |
|
|
||||
COLIN RUFUS | Ymddiriedolwr | 13 July 2016 |
|
|||||
John Colquhoun | Ymddiriedolwr | 13 July 2016 |
|
|
||||
JOHN ALEXANDER | Ymddiriedolwr | 24 September 2014 |
|
|
||||
JANET BONUS | Ymddiriedolwr | 10 September 2014 |
|
|
||||
JAMES FRAPE | Ymddiriedolwr | 15 August 2011 |
|
|
||||
JULIA ANNE ELSWOOD | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £25.75k | £26.78k | £30.87k | £16.88k | £15.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.78k | £14.04k | £33.00k | £18.60k | £22.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £19.43k | £13.17k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 01 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 11 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 23 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 23 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 18 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 18 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 04 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 04 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION OF 24 JANUARY 2005.
Gwrthrychau elusennol
1. TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF CHILDREN & YOUNG PEOPLE UP TO THE AGE OF 25, INCLUDING ADULTS WITH LEARNING & PHYSICAL DIFFICULTIES, THE PROVISION OF FACILITIES FOR THEM ETC.(SEE CONSTITUTION FOR FULL OBJECTS) 2. TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF BURNHAM & THE SURROUNDING AREA THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION & OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF INDIVIDUALS WHO HAVE NEED OF SUCH BY REASON OF AGE, FINANCIAL HARDSHIP, OR SOCIAL OR ECONOMIC CIRCUMSTANCES OR FOR THE PUBLIC AT LARGE IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITION OF LIFE OF THE SAID INHABITANTS.
Maes buddion
BURNHAM-ON-SEA
Elusennau cysylltiedig
- 20 Rhagfyr 2005 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BURNHAM AREA YOUTH CLUB
CASSIS CLOSE
BURNHAM-ON-SEA
TA8 1NN
- Ffôn:
- 07835 143187
- E-bost:
- baybookings@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window