Ymddiriedolwyr COMBE FLOREY VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 304521

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHILIP RONALD GREENWAY | Cadeirydd | 12 March 1994 |
|
|
||||
Susan Greenway | Ymddiriedolwr | 05 August 2024 |
|
|
||||
Jacquey Newton | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|
||||
Gemma Scott | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
||||
Irene Cleverly | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
||||
Richard Scott | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
||||
Helen Totman | Ymddiriedolwr | 07 June 2022 |
|
|
||||
LUCINDA BOTTARD | Ymddiriedolwr | 25 April 2017 |
|
|
||||
Jean Phillips | Ymddiriedolwr | 18 April 2016 |
|
|
||||
PETER CLIMO | Ymddiriedolwr | 12 March 2006 |
|
|
||||
THOMAS CHARLES FLITTON | Ymddiriedolwr | 12 March 2000 |
|
|
||||
LYNDA MARY FLITTON | Ymddiriedolwr | 12 March 1993 |
|
|
||||
LINDA JACQUELINE WOODWARD | Ymddiriedolwr | 12 March 1981 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.