ymddiriedolwyr COMPTON MARTIN VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 304523
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominic Edward Staveacre | Ymddiriedolwr | 11 May 2023 |
|
|
||||
Mark Taber | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Kimberley Bartholomew | Ymddiriedolwr | 16 May 2022 |
|
|
||||
Diane Massey | Ymddiriedolwr | 16 May 2022 |
|
|
||||
Helen Newton | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
||||
Nikki Taber | Ymddiriedolwr | 01 June 2016 |
|
|
||||
Krys Rener | Ymddiriedolwr | 10 June 2014 |
|
|
||||
ANDREW OWST | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.