ymddiriedolwyr EVERCREECH VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 304538
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR NIC JEFFERIS | Cadeirydd | 27 March 2014 |
|
|
||||
Rebecca Patricia Steward | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|
||||
GREGORY SPENCER JESSOP | Ymddiriedolwr | 23 March 2022 |
|
|
||||
ANGELA WILCOX | Ymddiriedolwr | 25 March 2021 |
|
|
||||
NATALIE LOUISE ASHFORD | Ymddiriedolwr | 25 March 2021 |
|
|
||||
ANDREW RICHARD CHURCH | Ymddiriedolwr | 25 March 2021 |
|
|
||||
GILLIAN PHYLLIS LINDSAY | Ymddiriedolwr | 28 January 2021 |
|
|
||||
MARGARET ASHWORTH | Ymddiriedolwr | 17 July 2020 |
|
|
||||
NATHAN CHARLES HOLE | Ymddiriedolwr | 28 May 2020 |
|
|
||||
GAIL WAKEFORD | Ymddiriedolwr | 23 November 2017 |
|
|
||||
MR RICHARD KEWISH | Ymddiriedolwr | 24 March 2016 |
|
|
||||
MARION JOYCE COVENS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BRENDA JOYCE PILBEAM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JANET CATRIONA RUNDLE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.