Hanes ariannol FAILAND VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 304540
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £6.55k £18.90k £27.35k £45.22k £51.88k
Cyfanswm gwariant £16.72k £18.39k £25.17k £35.19k £46.47k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £240 £310
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £8.42k N/A N/A N/A