J N FEAR'S INSTITUTE AND ENDOWMENT

Rhif yr elusen: 304566
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The charity is based on the trust set up by the will of the late J. N. Fear to build a hall for the use of local people. The hall is used by local organisations who provide the running costs on the basis of usage. Community organisations are entitled to reduced rates and help in running the hall. The maintenance fund is invested in the C.O.I. fund and makes a small contribution to the running cost

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024

Cyfanswm incwm: £50,281
Cyfanswm gwariant: £60,230

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
  • Hamdden
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Caerfaddon A Gogledd Ddwyrain Gwlad Yr Haf

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 22 Ebrill 1963: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Patricia Mary Veale Ymddiriedolwr 05 April 2019
Dim ar gofnod
David John Veale Ymddiriedolwr 05 April 2019
Dim ar gofnod
Richard Henry Dyson Ymddiriedolwr 20 June 2014
Dim ar gofnod
NORMAN HENRY JAMES Ymddiriedolwr
ROTARY CLUB OF KEYNSHAM TRUST FUND
Derbyniwyd: Ar amser
IAN NORMAN GAMBRELL Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £31.08k £48.52k £33.56k £43.49k £50.28k
Cyfanswm gwariant £31.51k £29.59k £43.46k £40.55k £60.23k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £28.57k N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2024 19 Mawrth 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2024 19 Mawrth 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2023 02 Ebrill 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2023 02 Ebrill 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2022 05 Mawrth 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2022 05 Mawrth 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2021 08 Mawrth 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2021 08 Mawrth 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2020 25 Mawrth 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2020 25 Mawrth 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
31 WINDRUSH ROAD
KEYNSHAM
BRISTOL
BS31 1QN
Ffôn:
01179864453
Gwefan:

fearhallkeynsham.org.uk