MIZZYMEAD RECREATION CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Sections for: Indoor and Outdoor Bowling, All weather Tennis. Bridge, Snooker and Pool.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £211 o 2 gontract(au) llywodraeth
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Gogledd Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 25 Mai 1968: Cofrestrwyd
- NAILSEA PLAYING FIELDS ASSOCIATION (MIZZYMEAD FARM) (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen John Curry | Cadeirydd | 07 September 2021 |
|
|
||||
Karen Michelle Hodson Nelson | Ymddiriedolwr | 29 July 2024 |
|
|
||||
Stephen Colin Harris | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|
||||
Philippa Margaret Alice Whitaker | Ymddiriedolwr | 20 November 2023 |
|
|
||||
Paul John Faulkner | Ymddiriedolwr | 30 June 2022 |
|
|
||||
Janine Gwynne Clarke | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||
Christopher Philip Waller | Ymddiriedolwr | 07 September 2021 |
|
|
||||
Ken John Bawdon | Ymddiriedolwr | 02 November 2020 |
|
|
||||
MR RAY WYATT | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £34.14k | £98.63k | £133.95k | £178.69k | £193.86k | |
|
Cyfanswm gwariant | £82.02k | £113.51k | £87.34k | £147.54k | £176.01k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £211 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £25.00k | £27.84k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 19 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | 19 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 14 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | 14 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 17 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | 17 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 24 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | 24 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 18 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | 18 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED OF 1 JUNE 1965
Gwrthrychau elusennol
RECREATION GROUND
Maes buddion
PARISH OF NAILSEA AND THE NEIGHBOROUGHOOD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Mizzymead Recreation Centre
Mizzymead Rise
Nailsea
BRISTOL
BS48 2JJ
- Ffôn:
- 01275 854181
- E-bost:
- mizzymead@hotmail.co.uk
- Gwefan:
-
mizzymead.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window