ymddiriedolwyr NORTH CADBURY VILLAGE HALL AND RECREATION GROUND
Rhif yr elusen: 304592
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMES WATTS | Cadeirydd | 11 October 2018 |
|
|
||||
Jonathan Hall-Say | Ymddiriedolwr | 09 May 2024 |
|
|
||||
Eve Hanaway | Ymddiriedolwr | 12 October 2023 |
|
|
||||
India McLean | Ymddiriedolwr | 14 March 2023 |
|
|
||||
Susanne Morris | Ymddiriedolwr | 19 January 2023 |
|
|
||||
BRIAN MORRIS | Ymddiriedolwr | 10 November 2022 |
|
|
||||
Graham Jennings | Ymddiriedolwr | 15 October 2020 |
|
|
||||
Elizabeth Hall-Say | Ymddiriedolwr | 15 October 2020 |
|
|
||||
Janice Jennings | Ymddiriedolwr | 15 October 2020 |
|
|
||||
Esther Watts | Ymddiriedolwr | 10 October 2019 |
|
|
||||
Claire Harding | Ymddiriedolwr | 11 October 2018 |
|
|
||||
ANN COOK | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ROBIN RUSSELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.