OARE VILLAGE HALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Village Hall was sold in Feb 2010. In accordance with the terms of the original bequest the proceeds of sale are now held by the Trustees to be used for charitable purpoises to benefit the inhabitants of the parish
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2022
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 22 Ebrill 1963: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew George Halliday | Cadeirydd | 29 August 2014 |
|
|
||||
Jeremy James Syvret Payne | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
BRIAN JOHN WOOLLACOTT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANTHONY JOHN RICHARDS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
HERBERT HENRY RICHARDS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2018 | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 113 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 113 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 479 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 479 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 23 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 09 Mawrth 2022 | 32 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 06 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 16TH AUGUST 1930
Gwrthrychau elusennol
VILLAGE HALL
Maes buddion
PARISHES OF OARE AND CULBORNE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
MESSRS BEN HALLIDAY
Ashton Farm
Countisbury
LYNTON
EX35 6BL
- Ffôn:
- 01598741232
- E-bost:
- MGHALLIDAY@HOTMAIL.CO.UK
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window