Hanes ariannol PEN SELWOOD HALL TRUST

Rhif yr elusen: 304610
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £11.34k £13.47k £8.30k £8.88k £9.12k
Cyfanswm gwariant £4.28k £8.02k £5.67k £5.21k £7.83k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k £9.33k N/A N/A N/A