Hanes ariannol RECREATION GROUND

Rhif yr elusen: 304615
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017
Cyfanswm Incwm Gros £29.41k £21.85k £15.69k £20.46k £595.72k
Cyfanswm gwariant £23.99k £23.63k £25.22k £29.07k £44.89k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 £0
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A N/A £580.08k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A N/A £9.08k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £6.41k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A N/A £148
Incwm - Arall N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A N/A £580.00k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £41.30k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A N/A £9.82k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Arall N/A N/A N/A N/A £3.59k