Hanes ariannol TRIDENT YOUTH AND COMMUNITY CENTRE
Rhif yr elusen: 304653
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £75.60k | £45.38k | £45.55k | £40.07k | £44.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £89.01k | £38.67k | £34.36k | £26.81k | £46.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £250 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £19.65k | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.