ymddiriedolwyr YARLINGTON CLUB AND READING ROOM
Rhif yr elusen: 304689
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDREW WILLIAM KEELEY | Cadeirydd |
|
|
|||||
Jane James | Ymddiriedolwr | 28 February 2024 |
|
|
||||
Cindy Lea Almano | Ymddiriedolwr | 07 February 2024 |
|
|
||||
William Daniel Dutson | Ymddiriedolwr | 15 January 2023 |
|
|
||||
Lucinda Lambourne | Ymddiriedolwr | 09 January 2023 |
|
|
||||
John Parry | Ymddiriedolwr | 24 May 2021 |
|
|||||
Countess Carolyn de Salis | Ymddiriedolwr | 24 May 2021 |
|
|
||||
JANE BEATRIX BRAYBON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LADY AMANDA PATRICIA ELLINGWORTH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.